序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张卫平 | 60% | 4200.0万人民币 |
2 | 范英 | 30% | 2100.0万人民币 |
3 | 金晓瑛 | 10% | 700.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡纪明
|
|
2 |
金晓瑛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中航南通新能源科技有限公司上海分公司
|
胡志慧 | 2012-08-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 法定代表人变更 |
胡纪明
|
胡志慧
|
2 | 2020-09-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡纪明
|
胡志慧
|
3 | 2019-08-14 | 法定代表人变更 |
李晓
|
胡纪明
|
4 | 2019-08-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李晓
|
胡纪明
|
5 | 2018-03-26 | 经营范围 |
太阳能能源的技术开****、技术咨询、技术转让、技术培训;太阳能电站的投资咨询;太阳能组件的组装、销售;机电设备安装、智能化设备施工;计算机软件开****;通讯工程、计算机网络工程的施工;通讯器材、电脑及配件、电脑耗材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光伏****电;太阳能能源的技术开****、技术咨询、技术转让;太阳能组件的组装、销售;机电设备安装、智能化设备施工;计算机软件开****;通讯工程、计算机网络工程的施工;通讯器材、电脑及配件、电脑耗材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张卫平
|
李晓
|
7 | 2014-05-06 | 法定代表人变更 |
张卫平
|
李晓
|