序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-09 | 负责人姓名变更 |
薛路恺
|
葛丽莎
|
2 | 2020-06-19 | 负责人姓名变更 |
笪祖秀
|
薛路恺
|
3 | 2018-12-27 | 负责人姓名变更 |
章敏
|
笪祖秀
|
4 | 2018-10-11 | 营业场所变更 |
镇江市谏壁镇
|
镇江市谏壁镇越河街20号
|
5 | 2014-11-24 | 负责人姓名变更 |
李向欣
|
章敏
|