序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡越 | 70% | 70万人民币 |
2 | 金星 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金星
|
|
2 |
蔡越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-25 | 名称变更 |
杭州临安安创企业管理咨询有限公司
|
杭州安创企业管理咨询有限公司
|
2 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
蔡越
|
金星
|
3 | 2019-03-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王晓成;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:蔡越;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王晓成;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:邵春丽;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡越; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 金星; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 蔡越; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金星; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
5 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
王晓成
|
蔡越
|
6 | 2018-11-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王晓成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 范斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 蔡越; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 金星; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2018-11-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王晓成; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 范斌; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 蔡越; 出资额: *万; 百分比: *%
|
姓名: 蔡越; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 金星; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2018-06-22 | 注册资本(金)变更 |
*
|
***
|
9 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
蔡越
|
王晓成
|
10 | 2018-06-22 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|