序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李增潮 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李增潮
|
|
2 |
颜一钏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州学启教育科技有限公司诸暨分公司
|
吴水均 | 2016-06-02 |
2 |
杭州学启教育科技有限公司嘉兴分公司
|
张睿原 | 2016-02-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-23 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
2 | 2017-06-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘芬;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:刘芬;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:李增潮;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:李增潮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
3 | 2017-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 凌飞; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 凌飞; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]姓名: 李增潮; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 李增潮; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 颜一钏; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2017-06-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李增潮; 出资额: *.*万; 百分比: **%姓名: 凌飞; 出资额: *.*万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李增潮; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
5 | 2017-06-23 | 注册资本(金)变更 |
10
|
500( + 4900% )
|
6 | 2017-06-23 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2017-06-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
凌飞
|
李增潮
|
8 | 2016-01-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********76186U
|
9 | 2014-02-27 | 住所变更 |
住所: 杭州经济技术开****区杭州电子科技大学大学生科技创业园***室
股东: 潘琳晓, *.*万 凌飞, *.*万
组织机构: 凌飞 职务: 执行董事 凌飞 职务: 总经理 潘琳晓 职务: 监事
电话:
|
住所: 杭州经济技术开****区白杨街道福雷德广场*幢****室 股东: 李增潮, *.*万 凌飞, *.*万 组织机构: 李增潮 职务: 监事 凌飞 职务: 执行董事 凌飞 职务: 经理 电话:
|
10 | 2012-10-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 潘琳晓;组织机构: 李明 职务: 执行董事;潘琳晓 职务: 总经理;沈峰 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 凌飞;组织机构: 凌飞 职务: 执行董事;凌飞 职务: 总经理;潘琳晓 职务: 监事;
|