序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王炜民 | 43.5% | 435.0万人民币 |
2 | 俞国民 | 36.7% | 367.0万人民币 |
3 | 胡飞 | 11.5% | 115.0万人民币 |
4 | 廖刚华 | 3.8% | 38.0万人民币 |
5 | 杨勇 | 3.5% | 35.0万人民币 |
6 | 杜佳坤 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王炜民
|
|
2 |
俞国民
|
|
3 |
杨勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司临平分公司
|
俞国娟 | 2022-02-17 |
2 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司温州分公司
|
吴文洁 | 2018-01-23 |
3 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司芜湖分公司
|
张浩 | 2018-01-03 |
4 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司济南分公司
|
卢冶 | 2017-12-27 |
5 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司合肥分公司
|
王玉强 | 2017-10-11 |
6 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司苏州分公司
|
丁金华 | 2017-06-26 |
7 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司南京分院
|
赵鹏 | 2017-03-17 |
8 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司西藏分公司
|
高春东 | 2016-11-14 |
9 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司北京国美建筑设计分公司
|
刘洋 | 2015-08-14 |
10 |
杭州国美建筑设计研究院有限公司宁波分公司
|
高生燕 | 2011-08-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王炜民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名:胡飞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 俞国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王炜民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名:胡飞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-04-22 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路***号*幢*层-*层
|
中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道江虹路***号*幢*层-*层
|
3 | 2022-04-22 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2022-01-20 | 章程备案 |
|
|
5 | 2022-01-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:秦秋萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡飞;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:赵丽君;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡飞;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2022-01-20 | 出资比例备案 |
企业名称: 中国美术学院; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 俞国民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 廖刚华; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杜佳坤; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 杨勇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 王炜民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 胡飞; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 俞国民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 廖刚华; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杜佳坤; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 杨勇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 王炜民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 胡飞; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
7 | 2022-01-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王炜民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 俞国民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;企业名称: 中国美术学院; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 廖刚华; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杨勇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 胡飞; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杜佳坤; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 王炜民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 俞国民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 胡飞; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 廖刚华; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杨勇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杜佳坤; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
8 | 2019-11-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王炜民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 俞国民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;企业名称: 中国美术学院; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 廖刚华; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杨勇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 王行民; 出资额: **万; 百分比: *.*%; [退出]姓名: 胡飞; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杜佳坤; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 王炜民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 俞国民; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;企业名称: 中国美术学院; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 廖刚华; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杨勇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 胡飞; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杜佳坤; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
9 | 2016-05-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********04307P
|
10 | 2016-05-30 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 300万人民币元;股东: 中国美术学院, 30万;徐宁, 3万;胡飞, 4.5万;李明翠, 4.5万;王行民, 4.5万;廖刚华, 6.9万;杨勇, 10.5万;俞国民, 110.1万;王炜民, 126万;
|
注册资本: 1000万人民币元;股东: 中国美术学院, 100万;杜佳坤, 10万;胡飞, 15万;王行民, 15万;杨勇, 35万;廖刚华, 38万;俞国民, 367万;王炜民, 420万;
|