序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州萧山环境集团有限公司 | 100% | 40000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹建江
|
|
2 |
胡妙生
|
|
3 |
朱明
|
|
4 |
俞叶龙
|
|
5 |
吴建春
|
|
6 |
戴季平
|
|
7 |
朱丽梅
|
|
8 |
任柏来
|
|
9 |
张燕萍
|
|
10 |
沈荣法
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州萧山供水有限公司义桥营业所
|
陈芳 | 2020-09-01 |
2 |
杭州萧山供水有限公司所前营业所
|
许利炳 | 2017-11-07 |
3 |
杭州萧山供水有限公司农二场水管站
|
汪张生 | 2016-11-10 |
4 |
杭州萧山供水有限公司水质检测分公司
|
童佳佳 | 2016-04-11 |
5 |
杭州萧山供水有限公司衙前营业所
|
韩彬 | 2014-11-14 |
6 |
杭州萧山供水有限公司新湾营业所
|
鲁正均 | 2014-11-14 |
7 |
杭州萧山供水有限公司靖江营业所
|
沈学才 | 2014-11-13 |
8 |
杭州萧山供水有限公司党湾营业所
|
魏大海 | 2014-11-13 |
9 |
杭州萧山供水有限公司农一场水管站
|
陈伟军 | 2014-11-13 |
10 |
杭州萧山供水有限公司益农营业所
|
刘斌 | 2014-05-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任柏来; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 俞叶龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴建春; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张燕萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 朱丽梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈荣法; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 任柏来; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 俞叶龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴建春; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张燕萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 朱丽梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈荣法; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡妙生; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
2 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任水平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 俞叶龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张燕萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 朱丽梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈荣法; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石一人; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 韩国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 任柏来; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 俞叶龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴建春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张燕萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 朱丽梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈荣法; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
3 | 2020-05-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任水平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 俞叶龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张燕萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 朱丽梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 沈荣法; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石一人; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 任水平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 俞叶龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张燕萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 曹建江; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 朱丽梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈荣法; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石一人; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
4 | 2020-05-12 | 法定代表人变更 |
朱明
|
曹建江
|
5 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任水平; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 俞焕明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴坤龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐和平; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 方卫国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 江峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 赵信烈; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 韩国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 任水平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 俞叶龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张燕萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 戴季平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 朱丽梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 沈荣法; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 石一人; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 韩国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
6 | 2019-01-07 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州萧山环境集团有限公司; 出资日期:
|
企业名称: 杭州萧山环境集团有限公司; 出资日期:
|
7 | 2019-01-07 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-01-07 | 出资方式备案 |
|
|
9 | 2019-01-07 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州萧山环境集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州萧山环境集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
10 | 2017-12-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州萧山水务集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州萧山环境集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [名称变更]
|