序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈鸿逵 | 90% | 2772万人民币 |
2 | 程鹤 | 10% | 308万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程鹤
|
|
2 |
陈鸿逵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-15 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
2 | 2021-11-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈鸿逵; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 程鹤; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈鸿逵; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 程鹤; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2011-04-07 |
无
|
清算组成员:倪良正、吴继波、彭庆娥、倪曙泉清算组组长:倪良正地址:杭州市钱江新城圣奥中央商务大厦9F联系方式:********
|
|
4 | 2010-01-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2000-1-23 至 2010-1-23;
|
营业期限: 2000-1-23 至 2011-1-22;
|
5 | 2008-08-04 | 名称变更 |
企业名称: 杭州圣奥办公家具制造有限公司;
住所: 拱墅区沈半路152号;
行业: 家具制造业;
经营范围: 办公家具的制造;室内装饰服务。;
注册号: ********081;
股东: 圣奥集团有限公司, 360万; 倪家新, 240万;
|
企业名称: 杭州圣奥家具销售有限公司; 住所: 拱墅区沈半路328号; 行业: 其他日用品批****; 经营范围: 家具的销售;室内装饰服务。; 注册号: ********54924; 股东: 圣奥集团有限公司, 360万; 倪曙泉, 240万;
|
6 | 2006-05-22 | 投资人(股权)变更 |
股东: , 0万;倪家新, 240万;倪良正, 360万;组织机构: 倪家新 职务: 监事;倪良正 职务: 执行董事;倪良正 职务: 总经理;
|
股东: 圣奥集团有限公司, 360万; [新增]倪家新, 240万;组织机构: 陈珍玲 职务: ; [新增]倪良正 职务: 执行董事;倪良正 职务: 总经理;
|
7 | 2003-11-26 | 其他变更 |
|
|
8 | 2000-07-31 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:200;
|
注册资本:600;( + 200% )
|