序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州仟旭商贸有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋海华
|
|
2 |
王航程
|
|
3 |
李强
|
|
4 |
倪霆松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-17 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区蓝天商务中心***室-*
|
浙江省拱墅区美都广场D座***室
|
2 | 2020-07-17 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
股东名称(送达委托人): 正伟(中国)有限公司;接受人: 刘杰;
|
股东名称(送达委托人): 正伟(中国)有限公司;接受人: 倪霆松;
|
3 | 2020-07-17 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2018-06-26 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州仟旭商贸有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 正伟(中国)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 杭州仟旭商贸有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 正伟(中国)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
5 | 2018-06-26 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州仟旭商贸有限公司; 出资日期:企业名称: 正伟(中国)有限公司; 出资日期:
|
企业名称: 杭州仟旭商贸有限公司; 出资日期:企业名称: 正伟(中国)有限公司; 出资日期:
|
6 | 2018-06-26 | 出资方式备案 |
企业名称: 杭州仟旭商贸有限公司; 出资额: *万; 出资形式: 货币企业名称: 正伟(中国)有限公司; 出资额: *万; 出资形式: 货币
|
企业名称: 杭州仟旭商贸有限公司; 出资额: *万; 出资形式: 货币企业名称: 正伟(中国)有限公司; 出资额: *万; 出资形式: 货币
|
7 | 2017-10-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张成伟;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:张丽华;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:*********;原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:张成伟;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:蒋爱云;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
8 | 2017-10-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张丽华; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 张成伟; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 陆晓翔; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 高峰; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 倪霆松; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 李强; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 王航程; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 蒋海华; 证件号码: ********; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
|
9 | 2017-10-31 | 法定代表人变更 |
张成伟
|
蒋海华
|
10 | 2017-07-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋宜娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 张丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陆晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
姓名: 张丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张成伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 陆晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|