序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱昱东 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈斌
|
|
2 |
宁磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 宁磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 宁磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
2 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
孙斌
|
陈斌
|
3 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱晨鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈****清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 孙斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 宁磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
陈****清
|
孙斌
|
5 | 2019-03-22 | 经营范围变更 |
绘画培训,书法培训;组织文化艺术交流活动;广告设计、制作、代理、****布(除网络广告);文体用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
绘画培训,书法培训;组织文化艺术交流活动;广告设计、制作、代理、****布(除网络广告);文体用品、预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-12-25 | 法定代表人变更 |
朱昱东
|
陈****清
|
7 | 2018-12-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱昱东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 朱晨鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 朱晨鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈****清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|