序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏小明 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 方雪萍 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏小明
|
|
2 |
方雪萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-16 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2020-03-12 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-01-06 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2018-12-11 | 住所变更 |
|
|
6 | 2018-12-11 | 出资日期备案 |
|
|
7 | 2018-12-11 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2016-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|