序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 爱财科技集团有限公司 | 80% | 4000万人民币 |
2 | 杭州亿芮鑫投资合伙企业(有限合伙) | 10.2% | 510万人民币 |
3 | 杭州莱投投资管理合伙企业(有限合伙) | 9.8% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱志龙
|
|
2 |
于浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州莱投投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 杭州亿芮鑫投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 杭州莱投投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%企业名称: 杭州亿芮鑫投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.*%企业名称: 爱财科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
2 | 2018-01-24 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
3 | 2018-01-24 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
5000( + 400% )
|
4 | 2018-01-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州莱投投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 杭州亿芮鑫投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 杭州莱投投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 杭州亿芮鑫投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%
|
5 | 2017-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周永强; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 钱志龙; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 于浩; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 钱志龙; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
|
6 | 2017-10-19 | 经营范围变更 |
服务:受托资产管理、投资管理、投资咨询(除证券、期货)、企业管理咨询、企业形象策划、经济信息咨询(除证券、期货)、房地产信息咨询;技术研****、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机软硬件、电子信息技术;批****、零售:计算机软硬件、电子产品(除电子出版物)。
|
服务:资产管理、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、企业管理咨询、企业形象策划、经济信息咨询(除证券、期货)、房地产信息咨询;技术研****、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机软硬件、电子信息技术;批****、零售:计算机软硬件、电子产品(除电子出版物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-10-19 | 住所变更 |
杭州市余杭区仓前街道文一西路****号*幢*单元***室
|
浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路***号*号楼***室
|
8 | 2015-12-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44212
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********62039H
|
9 | 2015-12-10 | 投资人(股权)变更 |
股东: 杭州舜利网络科技有限公司, ***万; [退出]杭州爱财网络科技有限公司, ***万;
|
股东: 杭州爱财网络科技有限公司, ****万;
|
10 | 2015-07-24 | 投资人(股权)变更 |
股东: 上海仁和智本资产管理有限公司, ***万; [退出]杭州舜利网络科技有限公司, ***万;杭州爱财网络科技有限公司, ***万;
|
股东: 杭州舜利网络科技有限公司, ***万;杭州爱财网络科技有限公司, ***万;
|