序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜卫生 | 45% | 3150万人民币 |
2 | 张春芳 | 28% | 1960万人民币 |
3 | 杨博 | 27% | 1890万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜卫生
|
|
2 |
杨博
|
|
3 |
张春芳
|
|
4 |
王宜芳
|
|
5 |
李浩然
|
|
6 |
关明明
|
|
7 |
尤太明
|
|
8 |
丁苏凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 姜叶生;组织机构: 姜卫生 职务: 副董事长;姜叶生 职务: 董事长;王宜芳 职务: 监事会主席;王奕献 职务: 监事;杨博 职务: 董事兼总经理;余曌 职务: 董事;张春芳 职务: 董事;周雷炎 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 姜卫生;组织机构: 丁苏凯 职务: 监事;关明明 职务: 监事会主席;姜卫生 职务: 董事长兼总经理;李浩然 职务: 董事;王宜芳 职务: 董事;杨博 职务: 副董事长;尤太明 职务: 监事;张春芳 职务: 董事;
|
2 | 2016-07-26 | 名称变更 |
企业名称: 杭州瀚程商务服务有限公司;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
一般经营项目: 批****、零售(含网上销售):服饰,针纺织品及原料,鞋帽,箱包,皮具,日用百货,眼镜(除角膜接触镜),玩具(除仿真玩具),化妆品(除分装),工艺品,办公用品,五金交电,通讯器材,家居用品,家用电器;服务:品牌策划,市场营销策划,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),商务信息咨询(除商品中介),代订机票、车票、客房、景点门票,承办会展会务,汽车租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。;
组织机构: 姜叶生 职务: 执行董事兼总经理; 杨博 职务: 监事;
|
企业名称: 浙江互实加科技股份有限公司;
企业类型: 其他股份有限公司(非上市);
一般经营项目: 服务:电子产品、网络技术、计算机软硬件的技术开****、技术咨询、技术服务;批****、零售(含网上销售):服饰,针纺织品及原料,鞋帽,箱包,皮具,日用百货,眼镜(除角膜接触镜),玩具(除仿真玩具),化妆品(除分装),工艺品,办公用品,五金交电,通讯器材,家居用品,家用电器;服务:品牌策划,市场营销策划,投资咨询(除证券、期货),经济信息咨询,代订机票、车票、客房、景点门票,承办会展会务,汽车租赁,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。;
组织机构: 姜卫生 职务: 副董事长; 姜叶生 职务: 董事长; 王宜芳 职务: 监事会主席; 王奕献 职务: 监事; 杨博 职务: 董事兼总经理; 余曌 职务: 董事; 张春芳 职务: 董事; 周雷炎 职务: 监事;
|
3 | 2016-07-11 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 张灵龙;注册资本: **万人民币元;一般经营项目: 服务:市场营销策划,设计、制作、代理、****布国内广告(除网络广告),承办会展,代订景点门票、飞机票、汽车票、客房,企业形象设计,汽车租赁、代驾;批****、零售(含网上销售):旅游用品;其他无需报经审批的一切合法项目。;许可经营项目: 无;股东: 张灵龙, **万;朱凯, **万;组织机构: 张灵龙 职务: 执行董事兼总经理;朱凯 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 姜叶生;注册资本: ****万人民币元;一般经营项目: 批****、零售(含网上销售):服饰,针纺织品及原料,鞋帽,箱包,皮具,日用百货,眼镜(除角膜接触镜),玩具(除仿真玩具),化妆品(除分装),工艺品,办公用品,五金交电,通讯器材,家居用品,家用电器;服务:品牌策划,市场营销策划,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),商务信息咨询(除商品中介),代订机票、车票、客房、景点门票,承办会展会务,汽车租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。;许可经营项目: ;股东: 杨博, ****万;张春芳, ****万;姜卫生, ****万;组织机构: 姜叶生 职务: 执行董事兼总经理;杨博 职务: 监事;
|
4 | 2016-07-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********58530
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********64860B
|
5 | 2014-11-14 | 投资人(股权)备案 |
股东: 张灵龙, **.**万;裘炯霞, **.**万; [退出]章燕妮, **.*万; [退出]组织机构: 章燕妮 职务: 监事; [退出]张灵龙 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 张灵龙, **万;朱凯, **万; [新增]组织机构: 张灵龙 职务: 执行董事兼总经理;朱凯 职务: 监事; [新增]
|
6 | 2014-10-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 章燕妮;组织机构: 章燕妮 职务: 执行董事兼总经理;张灵龙 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 张灵龙;组织机构: 章燕妮 职务: 监事;张灵龙 职务: 执行董事兼总经理;
|