序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张海玲 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海玲
|
|
2 |
刘永超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张海玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 鲁冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:张海玲;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘永超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张海玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:张海玲;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-08-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 鲁冰; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张海玲; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 张海玲; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
3 | 2021-08-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-08-09 | 法定代表人变更 |
鲁冰
|
张海玲
|
5 | 2021-08-09 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张海玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 鲁冰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 张海玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 鲁冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2021-08-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:鲁冰;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:鲁冰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张海玲;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张海玲;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2021-01-29 | 经营范围变更 |
服务:企业管理咨询,代理记账,财务信息咨询,工商事务代理,商标事务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:企业管理咨询;财务咨询;工商登记代理代办;商标代理;商务代理代办服务;企业信用修复服务;个人信用修复服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
9 | 2020-04-21 | 法定代表人变更 |
张海玲
|
鲁冰
|
10 | 2020-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张海玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 张海玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 鲁冰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|