序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范江 | 85% | 51.0万人民币 |
2 | 洪堃 | 15% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪堃
|
|
2 |
陈秀卿
|
|
3 |
范江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 范江; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 洪灵; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈秀卿; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 范江; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 洪堃; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2015-10-19 | 法定代表人变更 |
洪灵
|
洪堃
|
3 | 2015-10-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****A
|
4 | 2015-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈秀卿; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 范江; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 洪灵; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈秀卿; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 范江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 洪堃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
|
5 | 2015-10-19 | 组织机构变更 |
姓名: 陈秀卿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 范江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 洪灵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈秀卿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 范江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 洪堃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2015-08-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1999-3-10 至 2016-2-27
|
营业期限: 1999-3-10 至
|
7 | 2007-09-24 |
********736
|
********
|
|
8 | 2007-09-24 | 变更注册号 |
*****36
|
*****
|
9 | 2007-09-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 海曙区东渡路29号8楼B17 邮政编码: 315010 电话:
|
住所: 江北区中马路165号 邮政编码: 315020 电话:
|
10 | 2006-02-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈秀卿; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9; 百分比: 15%姓名: 洪灵; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 21; 百分比: 35%
|
姓名: 陈秀卿; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9; 百分比: 15%姓名: 洪灵; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 21; 百分比: 35%姓名: 范江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 50% [新增]
|