序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 虞文华 | 50% | 5万人民币 |
2 | 虞磊 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
虞磊
|
|
2 |
虞文华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-03-12
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55280
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********64392F
|
3 | 2014-04-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘春辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 虞磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 虞文华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 虞磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 虞文华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2014-04-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘春辉; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 虞磊; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 虞磊; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 虞文华; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2014-04-09 | 法定代表人变更 |
刘春辉
|
虞磊
|
6 | 2014-04-09 | 组织机构变更 |
姓名: 刘春辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 虞磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 虞文华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 虞磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 虞文华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2012-07-12 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 货运:普通货运(在许可证件有效期限内经营)。
|