序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-09 | 负责人变更 |
卢明 [退出]
|
沈晓阳 [新增]
|
2 | 2018-10-31 | 负责人变更 |
吴慧娟 [退出]
|
卢明 [新增]
|
3 | 2016-10-28 | 负责人变更 |
诸继生 [退出]
|
吴慧娟 [新增]
|
4 | 2016-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:793005863
|
统一社会信用代码:*****E
|
5 | 2016-10-28 |
注册号:********46540组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********05863E
|
|
6 | 2016-10-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
诸继生
|
吴慧娟
|
7 | 2014-06-11 | 负责人变更 |
李忠辉 [退出]
|
诸继生 [新增]
|
8 | 2014-06-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李忠辉
|
诸继生
|
9 | 2013-07-10 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 吸收公众存款;办理国内结算;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事银行卡业务;代理收付款项;各类汇兑业务;外汇存款;外汇汇款;证券公司客户交易结算资金存管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;办理黄金买卖业务;企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险的兼业代理。
|
许可经营项目: 办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;代理开放式基金;办理黄金买卖业务;外汇存款;外汇汇款;外币兑换;健康保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险的兼业代理(在许可证件有效期内经营)。
|
10 | 2013-07-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李军灿
|
李忠辉
|