序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 褚宝荣 | 80% | 164万人民币 |
2 | 陆建珠 | 17.31707% | 35.5万人民币 |
3 | 褚盈伶 | 2.68293% | 5.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
禇宝荣
|
|
2 |
陆建珠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-23 | 法定代表人变更 |
禇盈伶
|
褚宝荣
|
2 | 2016-01-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********020846
|
3 | 2015-04-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆建珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 褚宝荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 褚宝荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 禇宝荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 禇盈伶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陆建珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2015-04-27 | 法定代表人变更 |
褚宝荣
|
禇盈伶
|
5 | 2015-04-27 | 组织机构变更 |
姓名: 陆建珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 褚宝荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 褚宝荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 禇宝荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 禇盈伶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陆建珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2012-11-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 会议服务。
|
7 | 2012-03-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 从事入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务(有效期至2012年3月31日);从事意外伤害保险、航空意外伤害保险、旅客平安险保险兼业代理业务。
|
许可经营项目: 从事入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务;从事意外伤害保险、航空意外伤害保险、旅客平安险保险兼业代理业务。(以上项目在许可证件有效期内经营)。
|
8 | 2009-12-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 从事入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务(有效期至2012年3月31日);从事意外伤害保险、航空意外伤害保险、旅客平安险保险兼业代理业务。
|
9 | 2009-12-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 许可经营项目:入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务(有效期至2012年3月31日)。
|
一般经营项目:
|
10 | 2009-07-06 | 注册号升级 |
注册号: ********191
|
注册号: ********
|