序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏俊 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 郑亚男 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏俊
|
|
2 |
郑亚男
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波市海曙优韵物流有限公司横街分部
|
余忠虎 | 2016-08-31 |
2 |
宁波市海曙优韵物流有限公司高桥分部
|
巫江 | 2016-08-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙世明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 孙世明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 杨正亚; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 夏俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑亚男; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
孙世明
|
夏俊
|
3 | 2018-11-22 | 管辖单位变更 |
高桥所
|
集士港分局
|
4 | 2018-11-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨正亚; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 孙世明; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 夏俊; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 郑亚男; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2018-03-13 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区高桥镇秀丰村(幸福路***号)
|
浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村
|
6 | 2017-05-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********62820组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********8238XY
|
7 | 2017-05-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林月强; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 黄晓航; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 郑林军; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 孙世明; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 杨正亚; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2017-05-22 | 住所变更 |
宁波市鄞州区高桥镇秀丰村(幸福路***号)
|
浙江省宁波市海曙区高桥镇秀丰村(幸福路***号)
|
9 | 2017-05-22 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2020-07-29
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2017-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑林军
|
孙世明
|