序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲍玲琍 | 23% | 115.0万人民币 |
2 | 余祖良 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 黄志平 | 15% | 75.0万人民币 |
4 | 叶传国 | 14% | 70.0万人民币 |
5 | 倪强 | 10% | 50.0万人民币 |
6 | 何志艳 | 7% | 35.0万人民币 |
7 | 潘秀峰 | 7% | 35.0万人民币 |
8 | 郑维力 | 4% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张华中
|
|
2 |
黄丽敏
|
|
3 |
赵伊丽
|
|
4 |
张柏威
|
|
5 |
邓安生
|
|
6 |
李月杰
|
|
7 |
叶邦庆
|
|
8 |
楼旭晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-30 | 名称变更 |
温州颐光真空电器股份有限公司
|
温州衡一真空电器股份有限公司
|
2 | 2019-02-02 | 章程备案 |
|
2019年2月1日
|
3 | 2019-01-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:鲍玉如;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:鲍玉如;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张华中;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张华中;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-01-16 | 法定代表人变更 |
余祖良
|
张华中
|
5 | 2019-01-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何志艳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 余祖良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 余祖良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 倪强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 叶传国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 楼旭晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘秀峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 鲍玲琍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 黄志平; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 [退出]
|
姓名: 叶邦庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张伊丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张华中; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 张华中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 张柏威; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李月杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 楼旭晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邓安生; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 黄丽敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
6 | 2018-06-04 | 名称变更 |
温州京东方真空电器股份有限公司
|
温州颐光真空电器股份有限公司
|
7 | 2016-10-21 | 章程修正案备案 |
2014年3月13日签署的章程(股东:胡轩宇、倪强、余祖良、潘秀峰、黄志平、何志艳、叶传国、郑维力)
|
2016年4月26日签署的章程(股东:鲍伶俐、倪强、余祖良、潘秀峰、黄志平、何志艳、叶传国、郑维力)
|
8 | 2016-06-28 | 高级管理人员备案 |
何志艳,黄志平,潘秀峰,楼旭晨,胡轩宇,余祖良,余祖良,叶传国,倪强 [退出]
|
何志艳,黄志平,潘秀峰,楼旭晨,余祖良,余祖良,叶传国,倪强,鲍玲琍 [新增]
|
9 | 2016-01-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:085296946
|
统一社会信用代码:*****3
|
10 | 2014-03-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何志艳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 胡轩宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 黄志平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 楼旭晨; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 倪强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘秀峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶传国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 余祖良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 余祖良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 何志艳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 胡轩宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 黄志平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 楼旭晨; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 倪强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘秀峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶传国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 余祖良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 余祖良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
|