序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 其他股东合计 | 29.82581% | 2703.8795万人民币 |
2 | 姜跃君 | 23.81244% | 2158.7334万人民币 |
3 | 六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.91528% | 898.8764万人民币 |
4 | 上海爱仕达机器人有限公司 | 8.69223% | 788.0万人民币 |
5 | 杨绍校 | 6.61845% | 600.0万人民币 |
6 | 陈孝英 | 5.51537% | 500.0万人民币 |
7 | 上海斐翎企业管理中心(有限合伙) | 3.83021% | 347.2302万人民币 |
8 | 上海意赞盛景企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.51605% | 318.75万人民币 |
9 | 上海钧宥企业管理中心(有限合伙) | 2.9783% | 270.0万人民币 |
10 | 黄宏胜 | 2.95624% | 268.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜跃君
|
|
2 |
樊海东
|
|
3 |
姜海平
|
|
4 |
陈合林
|
|
5 |
顾玉花
|
|
6 |
徐佳伟
|
|
7 |
杨海青
|
|
8 |
张小凤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
意欧斯智能科技股份有限公司天津分公司
|
刘斌 | 2015-10-20 |
2 |
意欧斯智能科技股份有限公司成都分公司
|
李定益 | 2015-08-18 |
3 |
意欧斯智能科技股份有限公司深圳分公司
|
杨海青 | 2015-07-28 |
4 |
意欧斯智能科技股份有限公司上海分公司
|
朱霞敏 | 2015-07-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-06 | 名称变更 |
意欧斯智能科技股份有限公司
|
安歌科技(集团)股份有限公司
|
2 | 2021-09-29 | 注册资本(金)变更 |
****.****
|
****.****
|
3 | 2021-09-29 | 章程备案 |
|
公司引入投资者杨绍校,杨绍校以人民币13350000元认购公司新增注册资本人民币3000000元,其中人民币3000000元为注册资本,剩余人民币10350000元计入资本公积。公司注册资本由人民币87655695元增加至人民币90655695元。同时根据业务****展需求,公司对章程补充股东名册。
|
4 | 2021-08-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋晓霞;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐培;原财务负责人固定电话:********-***;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐培;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐培;现财务负责人固定电话:********-***;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姜海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜跃君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张小凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐佳伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 朱霞敏; 证件号码: ******************; 职位: ; [退出]姓名: 杨海青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 樊海东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾玉花; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄宏胜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 姜海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜跃君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 姜跃君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张小凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐佳伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨海青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 樊海东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾玉花; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2021-08-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姜跃君; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 嘉兴市高登贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 程英; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 马仁良; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 黄宏胜; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 上海蓝狐资产管理有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: *.****%;姓名: 姜海平; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 徐昺; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 朱霞敏; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 谭心玥; 出资额: **万; 百分比: *.***%;
|
姓名: 姜跃君; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 嘉兴市高登贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 程英; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 马仁良; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 黄宏胜; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 上海蓝狐资产管理有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: *.****%;姓名: 姜海平; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 徐昺; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 朱霞敏; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 谭心玥; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
|
7 | 2021-08-06 | 注册资本(金)变更 |
****.****
|
****.****
|
8 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姜海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜跃君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张小凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐佳伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 朱霞敏; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 朱霞敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨海青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾玉花; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄宏胜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 姜海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜跃君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张小凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐佳伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 朱霞敏; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 杨海青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 樊海东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾玉花; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄宏胜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
9 | 2020-04-14 | 章程备案 |
|
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,修订章程相关条款
|
10 | 2020-03-26 | 注册资本(金)变更 |
****.****
|
****.****
|