序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 嘉兴合颐置业****展有限责任公司 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王凯平
|
|
2 |
姜珠萍
|
|
3 |
王菁
|
|
4 |
丁广仪
|
|
5 |
王可蓉
|
|
6 |
杨忠孝
|
|
7 |
关宏明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁广仪; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 关宏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 时新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨忠孝; 证件号码: ********; 职位: 监事;姓名: 王凯平; 证件号码: ********; 职位: 董事长;姓名: 王可蓉; 证件号码: ********; 职位: 总经理;姓名: 王菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁广仪; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 关宏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姜珠萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨忠孝; 证件号码: ********; 职位: 监事;姓名: 王凯平; 证件号码: ********; 职位: 董事长;姓名: 王可蓉; 证件号码: ********; 职位: 总经理;姓名: 王菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁广仪; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 关宏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐晓青; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 时新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王凯平; 证件号码: ********; 职位: 董事长;姓名: 王可蓉; 证件号码: ********; 职位: 总经理;姓名: 王菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁广仪; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 关宏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 时新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨忠孝; 证件号码: ********; 职位: 监事; [新增]姓名: 王凯平; 证件号码: ********; 职位: 董事长;姓名: 王可蓉; 证件号码: ********; 职位: 总经理;姓名: 王菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2019-04-16 | 住所变更 |
浙江省嘉兴市南湖区余新镇果园路***号
|
浙江省嘉兴市南湖区果园路***号***室
|
4 | 2018-11-05 | 经营范围变更 |
餐饮管理服务;餐饮服务;道路货物运输;食品、花卉、日用百货、文具用品、体育用品的销售。
|
餐饮管理服务;餐饮服务;道路货物运输;食品、花卉、日用百货、文具用品、体育用品的销售;烧烤炉具、桌椅的出租;文化艺术交流活动的组织、策划;摄影摄像服务;开展美术、书法、舞蹈、声乐、乐器的培训(与学历教育有关的培训活动除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁广仪; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 关宏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐晓青; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 曾韵璇; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 曾韵璇; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [退出]姓名: 王凯平; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 蒋治国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈小红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 丁广仪; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 关宏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐晓青; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 时新; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王凯平; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 王可蓉; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [新增]姓名: 王菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
6 | 2018-11-05 | 住所变更 |
浙江省嘉兴市南湖区余新镇果园路***号*幢*楼***-***
|
浙江省嘉兴市南湖区余新镇果园路***号
|
7 | 2016-10-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 餐饮管理服务;餐饮服务。
|
一般经营项目: 餐饮管理服务;餐饮服务;道路货物运输;食品、花卉、日用百货、文具用品、体育用品的销售。
|
8 | 2016-08-29 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 浙江省嘉兴市南湖区世纪广场办公楼S*室第一层 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江省嘉兴市南湖区余新镇果园路***号*幢*楼***-*** 邮政编码: ****** 电话: ********
|
9 | 2016-03-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********78942
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********928651
|
10 | 2015-06-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 餐饮管理服务。
|
一般经营项目: 餐饮管理服务;餐饮服务。
|