序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天物化工有限公司 | 65% | 6500万人民币 |
2 | 浙江银鼎股权投资管理有限公司 | 35% | 3500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱小英
|
|
2 |
李阳
|
|
3 |
蔡成化
|
|
4 |
扈敏
|
|
5 |
王辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********99338组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********08923Y
|
2 | 2014-05-20 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
3 | 2014-05-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江银鼎股权投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 天物化工有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江银鼎股权投资管理有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 天物化工有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2014-05-20 | 注册资本(金)变更 |
2000
|
10000( + 400% )
|
5 | 2014-05-20 | 实收资本变更 |
2000
|
0
|
6 | 2014-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 林江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡成化; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李阳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱小英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 扈敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
7 | 2014-04-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中嘉华宸能源有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 浙江银鼎股权投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 天物化工有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
8 | 2014-04-15 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2014-04-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无
|
许可经营项目:
|
10 | 2014-04-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 节能环保产品、能源与环保工程的技术开****、技术服务;蒸气、金属材料、化工原料(不含危险及易制毒化学品)的销售;一般仓储服务(不含危险化学品)。
|
一般经营项目: 批****(直拨直销):内容详见《危险化学品经营许可证》许可经营范围(有效期至2017年03月25日);节能环保产品、能源与环保工程的技术开****、技术服务;蒸气、金属材料的销售;一般仓储服务(不含危险化学品)。
|