序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州一脉学鼎教育科技有限公司 | 100% | 15.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙洁
|
|
2 |
竺涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金清清;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:宋燕妮;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金清清;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李畅;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2019-07-16 | 法定代表人变更 |
杨波
|
孙洁
|
3 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 杨波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 江斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 孙洁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 孙洁; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 竺涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2019-07-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨波;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐友英;原财务负责人固定电话:************;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:金清清;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:宋燕妮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-09-05 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州学鼎教育咨询有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出]姓名: 杨波; 出资额: *.*万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 杭州一脉企业管理咨询有限责任公司; 出资额: **万; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2018-09-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2018-06-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吕露儿;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐友英;原财务负责人固定电话:************;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:杨波;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐友英;现财务负责人固定电话:************;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:
|
8 | 2016-11-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********77043
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********810954
|
9 | 2016-11-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 上虞市百官街道金城大厦****室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市上虞区百官街道市民大道***号**层 邮政编码: ****** 电话: ********
|
10 | 2016-11-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 教育信息咨询服务;计算机教育软件的技术开****、技术服务、技术咨询;企业管理咨询、企业形象策划服务。
|
一般经营项目: 教育信息咨询服务(不得从事相关教育培训业务);计算机教育软件的技术开****、技术服务、技术咨询;企业管理咨询、企业形象策划服务。
|