序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞小慧
|
|
2 |
吴旭峰
|
|
3 |
郑亮
|
|
4 |
黄俊
|
|
5 |
吕洪政
|
|
6 |
季建令
|
|
7 |
徐文荣
|
|
8 |
田志林
|
|
9 |
方春勤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江泰祥实业有限公司招待所
|
俞小慧 | 2014-09-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞小慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕洪政; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季建令; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方春勤; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 洪建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 俞小慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕洪政; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季建令; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方春勤; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 田志林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2019-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕洪政; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季建令; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方春勤; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 洪建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡冬富; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 俞小慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 吕洪政; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季建令; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐文荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方春勤; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 洪建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2019-06-25 | 法定代表人变更 |
胡冬富
|
俞小慧
|
4 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁裕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 凌利华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 刘伟锋; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [退出]姓名: 季建令; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 季建令; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐伟成; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [退出]姓名: 李红伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王少波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 胡冬富; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赵仁林; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 吕洪政; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]姓名: 吴旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 季建令; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐文荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 方春勤; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [新增]姓名: 洪建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 胡冬富; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑亮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 黄俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
5 | 2019-04-10 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2019-04-10 | 名称变更 |
浙江泰祥机械有限公司
|
浙江泰祥实业有限公司
|
7 | 2019-04-09 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2019-04-09 | 注册资本(金)变更 |
1100
|
5000( + 354.54545% )
|
9 | 2019-04-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省东联集团有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江省东联集团有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
10 | 2019-04-09 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|