序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金华八达集团有限公司 | 100% | 6000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程军
|
|
2 |
宋岩
|
|
3 |
金扬成
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江时通电气制造有限公司仪表分公司
|
金扬成 | 2013-09-17 |
2 |
浙江时通电气制造有限公司铁塔分公司
|
刘建生 | 2012-12-25 |
3 |
浙江时通电气制造有限公司东阳分公司
|
刘建新 | 2011-02-24 |
4 |
金华电力开关有限公司义乌分公司
|
吴志民 | 2011-01-07 |
5 |
浙江时通电气制造有限公司磐安分公司
|
陆刚强 | 2010-06-17 |
6 |
浙江时通电气制造有限公司浦江分公司
|
胡仲治 | 2010-05-11 |
7 |
浙江时通电气制造有限公司武义分公司
|
王杨 | 2010-04-21 |
8 |
浙江时通电气制造有限公司兰溪分公司
|
姚侃 | 2010-01-15 |
9 |
浙江时通电气制造有限公司永康分公司
|
应继豪 | 2009-12-30 |
10 |
金华电力开关有限公司淳安分公司
|
王小晟 | 2009-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-06 | 经营范围变更 |
输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具除外)、电子元器件、电子设备、新能源设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)的制造、加工、销售、安装、维修、试验、技术开****、技术成果转让、技术咨询服务;电动汽车充电桩的生产、安装、维护、运营;钢构架和铁附件加工;钢结构工程制作安装;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售;电力、市政工程用管材及配套设备的制造、销售;建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具除外)、电子元器件、电子设备、新能源设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、钢构架、铁附件、钢结构工程、电力器材、机械设备(除汽车)的制造、加工、销售、安装、维修、试验、技术开****、技术成果转让、技术咨询服务;电动汽车充电桩的生产、安装、维护、运营;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力、市政工程用管材及配套设备的制造、销售;建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-12-08 | 经营范围变更 |
输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;电气设备维修服务;风能、太阳能及其他新能源的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源电站的安装、****电、维护;电量销售;电动汽车充电桩的生产、安装、维护、运营;钢构架和铁附件加工、钢结构工程制作安装;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售,电力、市政工程用管材及配套设备的制造、销售;建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具除外)、电子元器件、电子设备、新能源设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)的制造、加工、销售、安装、维修、试验、技术开****、技术成果转让、技术咨询服务;电动汽车充电桩的生产、安装、维护、运营;钢构架和铁附件加工;钢结构工程制作安装;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售;电力、市政工程用管材及配套设备的制造、销售;建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-09-01 | 经营范围变更 |
输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;电气设备维修服务;风能、太阳能及其他新能源的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源电站的安装、****电、维护;电量销售;电动汽车充电桩的生产、安装、维护、运营;钢构架和铁附件加工;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售,建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。
|
输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;电气设备维修服务;风能、太阳能及其他新能源的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源电站的安装、****电、维护;电量销售;电动汽车充电桩的生产、安装、维护、运营;钢构架和铁附件加工、钢结构工程制作安装;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售,电力、市政工程用管材及配套设备的制造、销售;建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-05-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金扬成
|
程军
|
5 | 2016-12-01 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;钢构架和铁附件加工;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售,建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。
|
一般经营项目: 输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;电气设备维修服务;风能、太阳能及其他新能源的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源电站的安装、****电、维护;电量销售;电动汽车充电桩的生产、安装、维护、运营;钢构架和铁附件加工;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售,建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。
|
6 | 2016-08-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;钢构架和铁附件加工;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);货物与技术的进出口业务。
|
一般经营项目: 输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;钢构架和铁附件加工;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);电力器材制造、销售,建筑材料、金属材料的销售;送变电工程施工工具、机具租赁;货物与技术的进出口业务。
|
7 | 2016-06-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********05474D
|
8 | 2015-08-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;钢构架和铁附件加工;货物与技术的进出口业务。
|
一般经营项目: 输配电及控制设备、电工仪器仪表(计量器具制造除外)、电子元器件、电子设备、通信设备及元件(除卫星接收设备)、电子监督设备、输电线路铁塔、机械设备(除汽车)加工的技术开****、制造、销售、修理、技术成果转让、技术咨询服务;钢构架和铁附件加工;标牌设计、制作、安装、修理、销售(国家有专项规定的除外);货物与技术的进出口业务。
|
9 | 2015-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵旭威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 邵旭威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 宋岩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 金扬成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金扬成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 宋岩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2015-07-17 | 组织机构变更 |
姓名: 邵旭威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 邵旭威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 宋岩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 金扬成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 金扬成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 宋岩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|