序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李天毅
|
|
2 |
丁美玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁美玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡坚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 胡坚; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 丁美玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李天毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李天毅; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2021-07-15 | 法定代表人变更 |
胡坚
|
李天毅
|
3 | 2019-05-30 | 法定代表人变更 |
徐海鸥
|
胡坚
|
4 | 2019-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁美玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐海鸥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 徐海鸥; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 丁美玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胡坚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 胡坚; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
5 | 2018-01-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁美玲; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 朱明虬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 丁美玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐海鸥; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 徐海鸥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
6 | 2018-01-04 | 法定代表人变更 |
朱明虬
|
徐海鸥
|
7 | 2017-11-15 | 章程备案 |
|
|
8 | 2017-11-15 | 经营范围变更 |
制作、复制、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;企业形象策划;会展会务服务;制作、代理、****布:国内各类户外广告及影视广告;艺人经纪;影视衍生产品开****、设计、推广、实体和网上交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
制作、复制、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;企业形象策划;会展会务服务;制作、代理、****布:国内各类户外广告及影视广告;艺人经纪;影视衍生产品开****、设计、推广、实体和网上交易;电影制作****行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-03-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江华意纵驰营销企划有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 思美传媒股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 浙江华意纵驰营销企划有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 思美传媒股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
10 | 2017-03-21 | 章程备案 |
|
章程调整
|