序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舟山市定海区国有资产经营有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈辉
|
|
2 |
王恩平
|
|
3 |
宣宏伟
|
|
4 |
林瑛(监事会主席)
|
|
5 |
徐永华
|
|
6 |
程钰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 沈辉、舟山市定海区国有资产经营有限公司;清算组负责人: 沈辉;地址: 浙江省舟山市定海区双桥街道桥头施街**号;联系方式: ***********
|
2 | 2020-12-15 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 沈辉、徐永华、舟山市定海区国有资产经营有限公司;清算组负责人: 沈辉;地址: 浙江省舟山市定海区双桥街道桥头施街**号;联系方式: ***********
|
3 | 2019-12-19 | 住所变更 |
|
浙江省舟山市定海区双桥街道桥头施街**号
|
4 | 2019-12-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限至: 2029-08-04
|
5 | 2017-10-17 | 章程备案 |
|
增加党建内容
|
6 | 2014-04-14 | 住所变更 |
|
舟山市定海区双桥街道桥头施街**号。
|
7 | 2014-04-14 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目:
|
8 | 2014-04-14 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 物业管理;会务服务;日用品、文化体育用品及器材、纺织品、橡胶制品、机械设备、五金产品、电子产品销售;广告设计、制作、代理、****布。
|
9 | 2012-09-14 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 程钰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林瑛(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 沈辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 沈辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王恩平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐永华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宣宏伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2012-09-14 | 组织机构变更 |
|
姓名: 程钰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林瑛(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 沈辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 沈辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王恩平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐永华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 宣宏伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|