序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨秀信 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 李湖滨 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********133100
|
2 | 2017-06-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨秀信;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:郑娟;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:杨秀信;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:杨秀信;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
3 | 2017-06-08 | 合伙协议修正 |
|
合伙协议修正调整
|
4 | 2017-06-08 | 经营范围变更 |
文教用品制造。
|
文教用品制造(除许可项目外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2009-09-03 | 合伙人信息备案 |
姓名: 张晓和; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 杨秀信; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 李湖滨; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 杨秀信; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2009-09-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张晓和; 出资额: 20; 百分比: 40% [退出]姓名: 杨秀信; 出资额: 30; 百分比: 60%
|
姓名: 李湖滨; 出资额: 20; 百分比: 40% [新增]姓名: 杨秀信; 出资额: 30; 百分比: 60%
|
7 | 2007-07-25 | 注册号升级 |
********202
|
********
|
8 | 2007-07-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2003-5-16 至
|
营业期限: 2003-5-16 至 2023-5-15
|
9 | 2007-07-25 | 营业场所变更 |
住所: 临海市汛桥镇工业园区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:汛桥镇
|
住所: 临海市汛桥镇汛东村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:汛桥镇
|
10 | 2007-07-25 | 名称变更 |
临海市天信笔业制造厂
|
临海市天信笔业制造厂(普通合伙)
|