序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 王道斌 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王道斌
|
|
2 |
高松
|
|
3 |
杜慧娟
|
|
4 |
陈寒
|
|
5 |
孙医谯
|
|
6 |
方振侠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
安徽省建院工程质量检测有限公司池州分公司
|
潘耀伟 | 2022-03-11 |
2 |
安徽省建院工程质量检测有限公司六安分公司
|
张典红 | 2021-11-24 |
3 |
安徽省建院工程质量检测有限公司滁州分公司
|
赵敏 | 2021-09-02 |
4 |
安徽省建院工程质量检测有限公司亳州分公司
|
张晓彭 | 2019-07-11 |
5 |
安徽省建院工程质量检测有限公司阜阳分公司
|
年立成 | 2018-02-02 |
6 |
安徽省建院工程质量检测有限公司铜陵分公司
|
王林 | 2017-04-07 |
7 |
安徽省建院工程质量检测有限公司蚌埠分公司
|
方翔 | 2017-03-15 |
8 |
安徽省建院工程质量检测有限公司安庆分公司
|
瞿其伟 | 2016-01-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王道斌:49%;安徽省建筑设计研究总院股份有限公司:46%;唐雪芹:5%; [退出]
|
王道斌:49%;安徽省建筑设计研究总院股份有限公司:51%;
|
2 | 2020-03-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建筑工程质量检测;公路水运工程试验检测;水利电力工程及铁路质量检测;建设工程结构可靠性鉴定;建筑物及岩土工程检测与监测;建设工程测试咨询及测试技术研****;消防检测;雷电防护装置检测;雷电灾害风险评估;地质勘查;测绘工程;地理信息工程;地震工程;节能评估;环境检测;工程检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程质量检测;公路水运工程试验检测;水利电力工程及铁路质量检测;建设工程结构可靠性鉴定;建筑物及岩土工程检测与监测;建设工程测试咨询及测试技术研****;消防检测;雷电防护装置检测;雷电灾害风险评估;地质勘查;测绘工程;地理信息工程;地震工程;节能评估;环境检测;工程检测;消防安全评估;绿色建筑与绿色建材评价标识及咨询;管道检测;管道评估;人防工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-06-06 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
工程结构检测与鉴定的技术开****、技术服务;建筑工程、交通工程、水利电力工程及铁路质量检测;地质勘查;测绘工程;地理信息工程;地震工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程质量检测;公路水运工程试验检测;水利电力工程及铁路质量检测;建设工程结构可靠性鉴定;建筑物及岩土工程检测与监测;建设工程测试咨询及测试技术研****;消防检测;雷电防护装置检测;雷电灾害风险评估;地质勘查;测绘工程;地理信息工程;地震工程;节能评估;环境检测;工程检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-06-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王道斌:49%;安徽省建筑设计研究院股份有限公司:46%;唐雪芹:5%;
|
王道斌:49%;唐雪芹:5%;安徽省建筑设计研究总院股份有限公司:46%; [名称变更]
|
5 | 2017-10-20 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
6 | 2017-10-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王道斌:49%;安徽省建筑设计研究院有限责任公司:46%; [退出]唐雪芹:5%;
|
王道斌:49%;唐雪芹:5%;安徽省建筑设计研究院股份有限公司:46%; [新增]
|
7 | 2016-03-01 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
180
|
500.000000( + 177.78% )
|
8 | 2016-03-01 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)变更 |
180
|
500.000000( + 177.78% )
|
9 | 2016-03-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王道斌:*%;安徽省建筑设计研究院有限责任公司:*%;
|
安徽省建筑设计研究院有限责任公司:*%;王道斌:*%;唐雪芹:*%; [新增]
|
10 | 2016-03-01 | 联络员备案变更 |
无
|
周晓梅
|