序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林汉凌 | 85% | 850万人民币 |
2 | 林源星 | 15% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林汉凌
|
|
2 |
林源星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 联络员备案 |
林汉凌
|
林汉凌
|
2 | 2022-05-24 | 联络员备案 |
林汉凌
|
林汉凌
|
3 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
林汉凌
|
林汉凌
|
4 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
马忠闽
|
林汉凌
|
5 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
马忠闽
|
马忠闽
|
6 | 2021-04-30 | 经理备案 |
马忠闽 [退出]
|
林汉凌 [新增]
|
7 | 2021-04-30 | 主要成员 |
马忠闽 [退出]
|
林汉凌 [新增]
|
8 | 2021-04-30 | 主要成员 |
林源星
|
林源星
|
9 | 2021-04-30 | 监事备案 |
林源星
|
林源星
|
10 | 2021-04-30 | 董事备案 |
马忠闽 [退出]
|
林汉凌 [新增]
|