序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张涵 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张涵
|
|
2 |
林静静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 联络员备案 |
朱晓安
|
张英英
|
2 | 2017-04-27 | 联络员备案 |
林永桢
|
朱晓安
|
3 | 2016-12-29 | 董事备案 |
陈孝文 [退出]
|
张涵 [新增]
|
4 | 2016-12-29 | 经理备案 |
陈孝文 [退出]
|
张涵 [新增]
|
5 | 2016-12-29 | 经理备案 |
陈孝文 [退出]
|
张涵 [新增]
|
6 | 2016-12-29 | 法定代表人变更 |
陈孝文
|
张涵
|
7 | 2016-12-29 | 董事备案 |
陈孝文 [退出]
|
张涵 [新增]
|
8 | 2016-12-28 | 监事备案 |
林锦 [退出]
|
林静静 [新增]
|
9 | 2016-12-28 | 投资人(股权)变更 |
上海融宇设计装饰工程有限公司 证照号码:*****************H; [退出]
|
张涵 证照号码:******************; [新增]
|
10 | 2016-12-28 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|