序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张丽君 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张丽君
|
|
2 |
张国仁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-26 | 董事备案 |
谭栩 [退出]
|
执行董事兼总经理:张丽君 [新增]
|
2 | 2016-09-26 | 投资人(股权)变更 |
谭栩 证照号码:******************; [退出]郑月清 证照号码:******************; [退出]
|
张丽君 [新增]证照号码:****************** [新增] [新增]
|
3 | 2016-09-26 | 经理备案 |
谭栩 [退出]
|
执行董事兼总经理:张丽君 [新增]
|
4 | 2016-09-26 | 监事备案 |
郑月清 [退出]
|
监事:张国仁 [新增]
|
5 | 2016-09-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-10-10~2033-10-08
|
2013-10-10 至 2043-10-09
|
6 | 2016-09-26 | 经理备案 |
谭栩 [退出]
|
执行董事兼总经理:张丽君 [新增]
|
7 | 2016-09-26 | 投资人(股权)变更 |
谭栩 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
张丽君 [新增]证照号码*********1 [新增]
|
8 | 2016-09-26 | 增、补、换照 |
|
新照 *****T
|
9 | 2016-09-26 | 监事备案 |
郑月清 [退出]
|
张国仁 [新增]
|
10 | 2016-09-26 | 名称变更 |
福州之托付贸易有限公司
|
福州沃麟贸易有限公司
|