序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建蓝建集团有限公司 | 100% | 680.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赖春晖
|
|
2 |
陈施清
|
|
3 |
谢锋
|
|
4 |
何华辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-02 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:赖春晖;成员:戴泗川;成员:林家迟;
|
2 | 2016-05-05 | 住所变更 |
福州闽侯荆溪光明村下宅37号
|
福建省福州市闽侯县荆溪镇光明村下宅37号5#楼整座
|
3 | 2016-05-05 | 联络员备案 |
杨巧燕
|
蔡沿铟
|
4 | 2016-05-05 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
5 | 2016-05-05 | 章程备案 |
旧章程
|
2016-05-03新章程。
|
6 | 2015-08-24 | 投资人(股权)变更 |
福建蓝建集团公司 证照号码:600023; [退出]福州进口汽车修配总站 证照号码:***************; [退出]
|
福建省蓝建集团公司 证照号码:***************; [新增]
|
7 | 2015-08-24 | 投资人(股权)变更 |
福建蓝建集团公司 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
福建省蓝建集团公司 证照号码:******; [新增]
|
8 | 2015-08-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2015-08-24 | 章程备案 |
旧章程
|
公司章程
|
10 | 2015-06-18 | 信息公示联络员备案 |
邹丹
|
杨巧燕
|