序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 厦门大学资产经营有限公司 | 100% | 600.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑文礼
|
|
2 |
谭绍滨
|
|
3 |
陈武元
|
|
4 |
蒋东明
|
|
5 |
计国君
|
|
6 |
徐进功
|
|
7 |
曾云声
|
|
8 |
宋文艳
|
|
9 |
周宁
|
|
10 |
卢英华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
厦门大学出版社有限责任公司思明分公司
|
王昕 | 2021-10-25 |
2 |
厦门大学出版社有限责任公司福清分公司
|
周和本 | 2021-10-21 |
3 |
厦门大学出版社有限责任公司福州分公司
|
周和本 | 2021-09-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 |
企业基本信息:许可经营项目:1、出版本校设置的学科、专业、课程所需要的教材;本校教学需要的教学参考书、教学工具书;与本校主要专业相一致的学术专著、译著;适合高等学校教学需要的通俗政治理论读物;根据学校主管部门确定的分工与安排,为尚未成立出版社的高校出版同一专业系统高等教材。不得出版文艺创作、翻译小说、实用性图书及中小学学习辅导材料。出版本校教师的著作,只限上述范围之内。(以上有效期至2018年12月31日);2、网络图书、网络学术、网络教育出版、互联网电子出版和手机图书出版业务(有效期至2020年7月11日);3、本版出版物批****零售(有效期至2013年12月31日)。,许可经营项目代码:,备案事项:,一般经营项目:,一般经营项目代码:,行业代码:其他出版业,行业门类:文化、体育和娱乐业,先照后证标志:,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:1、出版本校设置的学科、专业、课程所需要的教材;本校教学需要的教学参考书、教学工具书;与本校主要专业相一致的学术专著、译著;适合高等学校教学需要的通俗政治理论读物;根据学校主管部门确定的分工与安排,为尚未成立出版社的高校出版同一专业系统高等教材。不得出版文艺创作、翻译小说、实用性图书及中小学学习辅导材料。出版本校教师的著作,只限上述范围之内。(以上有效期至2018年12月31日);2、网络图书、网络学术、网络教育出版、互联网电子出版和手机图书出版业务(有效期至2020年7月11日);3、本版出版物批****零售(有效期至2013年12月31日)。,业务范围类型:,经营类型:其他类,其他T类类别内容:,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: 批准日期:20080115,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:新出网证(闽)字02号,有效期自:20080505,许可项目:,负责人:,许可机关:新闻出版总署,有效期至:20200711,许可文件名称:出版物经营许可证,许可文件状态:有效 批准日期:20110228,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:新出图证(闽)字09号,有效期自:20100701,许可项目:,负责人:,许可机关:新闻出版总署,有效期至:20181231,许可文件名称:****行出版许可证,许可文件状态:有效 批准日期:20090720,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:新出****闽批字第CB0016号,有效期自:20090720,许可项目:,负责人:,许可机关:福建省新闻出版局,有效期至:20131231,许可文件名称:出版物经营许可证,许可文件状态:有效.
|
企业基本信息:许可经营项目:出版物批****;出版物互联网销售;出版物零售;印刷品装订服务;互联网信息服务;信息网络传播视听节目;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;,许可经营项目代码:F1057;F3001;F2026;CB003;I2005;R2007;CB001;CB002;CB008;,备案事项:,一般经营项目:会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;针纺织品及原料销售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰批****;服装服饰零售;塑料制品销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;产业用纺织制成品销售;鞋帽批****;鞋帽零售;办公服务;打字复印;办公用品销售;茶具销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;体育用品及器材批****;玩具销售;电子产品销售;针纺织品销售;箱包销售;钟表销售;乐器零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;日用杂品销售;数字内容制作服务(不含出版****行);其他文化艺术经纪代理;,一般经营项目代码:L2054;F2028;R5014;F1047;L2086;F1048;F2010;F1101;F2017;F2068;F2015;F3114;F1049;F2011;L2058;L2060;F3217;F3226;F2019;F3271;F2024;F1056;F3184;F3136;F2009;F2020;F2018;F2029;L2032;L2033;F3209;I3028;R5013;,行业代码:其他出版业,行业门类:文化、体育和娱乐业,先照后证标志:,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:许可项目:出版物出版;出版物批****;出版物互联网销售;出版物零售;印刷品装订服务;互联网信息服务;信息网络传播视听节目;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;针纺织品及原料销售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰批****;服装服饰零售;塑料制品销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;产业用纺织制成品销售;鞋帽批****;鞋帽零售;办公服务;打字复印;办公用品销售;茶具销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;体育用品及器材批****;玩具销售;电子产品销售;针纺织品销售;箱包销售;钟表销售;乐器零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;日用杂品销售;数字内容制作服务(不含出版****行);其他文化艺术经纪代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),业务范围类型:,经营类型:其他类,其他T类类别内容:,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: 批准日期:20080115,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:新出网证(闽)字02号,有效期自:20080505,许可项目:,负责人:,许可机关:新闻出版总署,有效期至:20200711,许可文件名称:出版物经营许可证,许可文件状态:有效 批准日期:20210129,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:新出图证(闽)字09号,有效期自:20210129,许可项目:,负责人:,许可机关:新闻出版总署,有效期至:20220128,许可文件名称:****行出版许可证,许可文件状态:有效 批准日期:20090720,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:新出****闽批字第CB0016号,有效期自:20090720,许可项目:,负责人:,许可机关:福建省新闻出版局,有效期至:20131231,许可文件名称:出版物经营许可证,许可文件状态:有效.
|
|
2 | 2021-05-06 |
股权转让信息:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),投资人及出资信息:【删除】投资人类型: 事业法人,投资人:厦门大学,证照类型:事业法人登记证,证照编号:*****1,认缴出资额:600.0,实缴出资额:600.0,出资方式:其他,出资比例:100.0,出资时间:20101130,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:.
|
股权转让信息:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:100.0,转让额:600.0,币种:,受让人证照号码:9***01622W,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:*****1,转让人转让人证照类型:事业法人登记证,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:厦门大学,受让人:厦门大学资产经营有限公司企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),投资人及出资信息:【新增】投资人类型: 企业法人,投资人:厦门大学资产经营有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9***01622W,认缴出资额:600.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
|
3 | 2021-05-06 |
企业基本信息:投资人及出资信息:【删除】投资人类型: 事业法人,投资人:厦门大学,证照类型:事业法人登记证,证照编号:*****1,认缴出资额:600.0,实缴出资额:600.0,出资方式:其他,出资比例:100.0,出资时间:20101130,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型: 事业法人,投资人:厦门大学,证照类型:事业法人登记证,证照编号:*****1,认缴出资额:600.0,实缴出资额:600.0,出资方式:其他,出资比例:100.0,出资时间:20101130,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型: 事业法人,投资人:厦门大学,证照类型:事业法人登记证,证照编号:*****1,认缴出资额:600.0,实缴出资额:600.0,出资方式:其他,出资比例:100.0,出资时间:20101130,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
企业基本信息:投资人及出资信息:【新增】投资人类型: 企业法人,投资人:厦门大学资产经营有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9***01622W,认缴出资额:600.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型: 企业法人,投资人:厦门大学资产经营有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9***01622W,认缴出资额:600.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型: 企业法人,投资人:厦门大学资产经营有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9***01622W,认缴出资额:600.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
|
4 | 2020-06-15 |
工商登记联络人:备案日期:20140606,null:,null:,邮政编码:361000,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:吴泽林企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20140606,null:1,null:,邮政编码:361000,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:郑伟杰企业基本信息:
|
|
5 | 2018-01-08 |
公司基本信息(补充):出资说明:.
|
公司基本信息(补充):出资说明:.
|
|
6 | 2018-01-08 |
企业基本信息:性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:厦门大学、董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:洪少丹,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:李清彪,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:吕子玄,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:王炳华,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:何元赞,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:朱福惠,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:庄宗明,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:厦门大学、董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐进功,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:计国君,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:周宁,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:陈武元,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:郑文礼,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:宋文艳,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:谭绍滨,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
|
7 | 2018-01-08 |
主要人员信息:姓名:蒋东明,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:厦门大学、董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:洪少丹,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:李清彪,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:吕子玄,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:王炳华,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:何元赞,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:朱福惠,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:庄宗明,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
主要人员信息:姓名:蒋东明,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:厦门大学、董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐进功,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:计国君,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:周宁,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:陈武元,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:郑文礼,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:宋文艳,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:谭绍滨,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
|
8 | 2016-06-08 |
企业基本信息:档案编号:SG*******
|
企业基本信息:档案编号:SG*******
|
|
9 | 2016-06-08 |
企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:.
|
企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1.
|
|
10 | 2014-06-06 |
工商登记联络人:,.
|
工商登记联络人:,【新增】,性别:男性,备案日期:,邮政编码:361000,姓名:吴泽林,
|