序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永隆兴业集团(厦门)有限公司 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴志盛
|
|
2 |
吴琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-04 |
企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市思明区曾厝垵8号之36室,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话:********
|
企业基本信息:住所产权:无偿使用,住所:厦门市思明区前埔路508号1606室,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话:*******
|
|
2 | 2017-07-04 |
经营场所信息:【删除】备案日期:20090220,经营场所产权:,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350203MBH2,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区曾厝垵8号之36室,经营场所所在区划:厦门市思明区
|
经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:无偿使用,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:**********,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区前埔路508号1606室,经营场所所在区划:厦门市思明区
|
|
3 | 2017-07-04 |
主要人员信息:姓名:吴雅青,性别:女性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
主要人员信息:姓名:吴志盛,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
|
4 | 2017-07-04 |
企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:0
|
企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1.
|
|
5 | 2017-07-04 |
企业基本信息:性别:女性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
|
6 | 2017-07-04 |
投资人及出资信息:余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明:.
|
投资人及出资信息:余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明:.
|
|
7 | 2017-04-10 |
投资人及出资信息:投资人类型: 企业法人,投资人:永隆兴业集团(厦门)股份有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:***************,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:1000.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20121221,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
投资人及出资信息:投资人类型: 企业法人,投资人:永隆兴业集团(厦门)有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:*****************E,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:1000.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20121221,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:.
|
|
8 | 2017-04-10 |
投资人及出资信息:余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明:.
|
投资人及出资信息:余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明:.
|
|
9 | 2016-04-27 |
工商登记联络人:备案日期:20150608,邮政编码:361008,性别:女性,null:,姓名:沈贵烽,null:.
|
工商登记联络人:备案日期:20150608,邮政编码:361008,性别:女性,null:,姓名:吴琼,null:
|
|
10 | 2016-03-22 |
企业基本信息:档案编号:G-1-22966
|
企业基本信息:档案编号:G-1-22966
|