序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莆田市医疗健康产业投资集团有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林均奕
|
|
2 |
姚俊
|
|
3 |
苏健水
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-02 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-10-30新章程
|
2 | 2020-11-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
莆田市医疗健康产业投资有限公司;
|
莆田市医疗健康产业投资集团有限公司; [名称变更]
|
3 | 2019-06-06 | 董事备案 |
林志春 [退出]
|
林均奕 [新增]
|
4 | 2019-06-06 | 法定代表人变更 |
林志春
|
林均奕
|
5 | 2019-06-06 | 董事备案 |
林志春 [退出]
|
林均奕 [新增]
|
6 | 2018-09-30 | 董事备案 |
章伟达 [退出]翁黎珊 [退出]姚俊 [退出]林志春蔡国柱 [退出]
|
林志春
|
7 | 2018-09-30 | 监事备案 |
林健 [退出]纪平 [退出]林玉标 [退出]苏健水林雅贞 [退出]
|
苏健水
|
8 | 2018-09-30 | 经理备案 |
姚俊
|
姚俊
|
9 | 2018-09-30 | 法定代表人变更 |
林志春
|
林志春
|
10 | 2018-09-30 | 章程备案 |
旧章程
|
2018-09-25新章程
|