序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温建治 | 300.0万人民币 | |
2 | 张定灯 | 40% | 420.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
温建治
|
|
2 |
张定灯
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
三明市天恺固体废物处置有限公司三明奈坑分公司
|
温建治 | 2020-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 监事备案 |
梁金恺 [退出]
|
张定灯 [新增]
|
2 | 2021-09-13 | 投资人(股权)变更 |
温建治 证照号码********* 证照号码:******;
|
温建治 证照号码********* 证照号码:******;
|
3 | 2021-09-13 | 监事备案 |
梁金恺 [退出]
|
张定灯 [新增]
|
4 | 2021-09-13 | 投资人(股权)变更 |
温建治 证照号码:***;梁金恺 证照号码:***; [退出]
|
温建治 证照号码:***;张定灯 证照号码:***; [新增]
|
5 | 2021-09-13 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-09-09股东
|
6 | 2021-09-13 | 董事备案 |
温建治
|
温建治
|
7 | 2021-09-13 | 联络员备案 |
陈厚灶
|
叶园
|
8 | 2021-09-13 | 经理备案 |
温建治
|
温建治
|
9 | 2021-09-13 | 住所变更 |
三明市梅列区陈大镇碧玉路43号2幢
|
福建省三明市三元区陈大镇碧玉路43号2幢
|
10 | 2019-11-04 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-11-04经营范围
|