序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文展 | 55.59846% | 288.0万 |
2 | 郑丽琴 | 44.40154% | 230.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文展
|
|
2 |
郑丽琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-20 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
2 | 2014-12-02 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
3 | 2012-06-04 |
执行董事兼总经理 刘文展 监事 郑丽琴
|
执行董事兼总经理 刘文展 监事 郑丽琴
|
|
4 | 2012-06-04 |
**********至**********
|
**********至**********
|
|
5 | 2006-09-11 |
100.00万
|
518.00万
|