序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈泽华 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 林燕 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈泽华
|
|
2 |
林燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-21 | 投资人(股权)变更 |
林燕 证照号码********* 证照号码:******;
|
林燕 证照号码********* 证照号码:******;
|
2 | 2020-10-21 | 经理备案 |
纪潮华 [退出]
|
陈泽华 [新增]
|
3 | 2020-10-21 | 董事备案 |
纪潮华 [退出]
|
陈泽华 [新增]
|
4 | 2020-10-21 | 法定代表人变更 |
纪潮华
|
陈泽华
|
5 | 2020-10-21 | 投资人(股权)变更 |
林燕 证照号码:***;纪潮华 证照号码:***; [退出]
|
林燕 证照号码:***;陈泽华 证照号码:***; [新增]
|
6 | 2020-10-21 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-10-20法定代表人、股东及股权变更
|
7 | 2020-10-21 | 联络员备案 |
纪潮华
|
陈泽华
|
8 | 2020-10-21 | 经理备案 |
纪潮华 [退出]
|
陈泽华 [新增]
|
9 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
纪潮华
|
纪潮华
|
10 | 2018-07-10 | 董事备案 |
陈维伟 [退出]
|
执行董事:纪潮华 [新增]
|