序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 负责人变更 |
陈智 [退出]
|
张足仔 [新增]
|
2 | 2017-10-24 | 负责人变更 |
石玉山 [退出]
|
陈智 [新增]
|
3 | 2015-10-22 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:金理强 [退出]
|
证件号码:******,姓名:石玉山 [新增]
|
4 | 2014-03-27 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:陈文 [退出]
|
证件号码:******,姓名:金理强 [新增]
|