序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)(2219)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)(2213)
|
2 | 2021-11-09 | 负责人变更 |
田立 [退出]
|
徐志刚 [新增]
|
3 | 2020-01-23 | 负责人变更 |
游怀勇 [退出]
|
田立 [新增]
|
4 | 2018-10-22 | 负责人变更 |
闵卉 [退出]
|
游怀勇 [新增]
|
5 | 2017-11-02 | 住所变更 |
江西省南昌市新建县长堎镇新建大道159号
|
江西省南昌市新建区长堎镇新建大道159号
|
6 | 2016-08-03 | 负责人变更 |
黄佳欢 [退出]
|
闵卉 [新增]
|
7 | 2016-05-31 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****7
|
8 | 2015-03-05 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:胡衍斌 [退出]
|
证件号码:******,姓名:黄佳欢 [新增]
|