序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾卫华 | 51% | 102万人民币 |
2 | 汪振儒 | 49% | 98万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾卫华
|
|
2 |
聂良利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:艾卫华,出资额:102万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31;投资人:聂良利,出资额:98万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31; [退出]
|
投资人:汪振儒,出资额:98万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31; [新增]投资人:艾卫华,出资额:102万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31;
|
2 | 2022-07-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:艾卫华 ;投资人:聂良利 ; [退出]
|
投资人:汪振儒 ; [新增]投资人:艾卫华 ;
|
3 | 2020-04-26 | 其他变更 |
姓名:聂良利,职务:执行董事;姓名:聂良利,职务:经理;姓名:艾卫华,职务:监事;
|
姓名:艾卫华,职务:执行董事;姓名:聂良利,职务:监事;姓名:艾卫华,职务:经理;
|
4 | 2020-04-26 | 法定代表人变更 |
聂良利
|
艾卫华
|
5 | 2019-11-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:艾卫华,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31;投资人:汪振儒,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31; [退出]
|
投资人:艾卫华,出资额:102( + 27.5% )万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31;投资人:聂良利,出资额:98万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2045-12-31; [新增]
|
6 | 2019-11-15 | 其他变更 |
姓名:艾卫华,职务:监事;姓名:汪振儒,职务:执行董事;姓名:汪振儒,职务:经理;
|
姓名:聂良利,职务:执行董事;姓名:聂良利,职务:经理;姓名:艾卫华,职务:监事;
|
7 | 2019-11-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:艾卫华 ;投资人:汪振儒 ; [退出]
|
投资人:艾卫华 ;投资人:聂良利 ; [新增]
|
8 | 2019-11-15 | 法定代表人变更 |
汪振儒
|
聂良利
|