序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李猛 | 33.33375% | 266.67万人民币 |
2 | 陈启连 | 33.33375% | 266.67万人民币 |
3 | 李茂荣 | 33.3325% | 266.66万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈启连
|
|
2 |
李茂荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李海松,出资额:200万人民币,占25%,出资方式:其他,出资时间:2005-11-09; [退出]投资人:李猛,出资额:200万人民币,占25%,出资方式:其他,出资时间:2005-11-09;投资人:李茂荣,出资额:200万人民币,占25%,出资方式:其他,出资时间:2005-11-09;投资人:陈启连,出资额:200万人民币,占25%,出资方式:其他,出资时间:2013-08-10;
|
投资人:陈启连,出资额:266.67( + 33.335% )万,占33.3338%,出资方式:其他,出资时间:2013-08-10;投资人:李猛,出资额:266.67( + 33.335% )万,占33.3338%,出资方式:其他,出资时间:2005-11-09;投资人:李茂荣,出资额:266.66( + 33.33% )万,占33.3325%,出资方式:其他,出资时间:2005-11-09;
|
2 | 2020-05-29 | 其他变更 |
姓名:李海松,职务:首席代表;姓名:陈启连,职务:监事;
|
姓名:陈启连,职务:执行董事;姓名:李茂荣,职务:监事;姓名:陈启连,职务:经理;
|
3 | 2020-05-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李海松 ; [退出]投资人:李猛 ;投资人:李茂荣 ;投资人:陈启连 ;
|
投资人:陈启连 ;投资人:李猛 ;投资人:李茂荣 ;
|
4 | 2020-05-29 | 法定代表人变更 |
李海松
|
陈启连
|
5 | 2016-04-22 | 其他变更 |
|
*****4
|
6 | 2014-06-12 | 投资人(股权)变更 |
李海松,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李猛,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李茂荣,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;陈启连,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;
|
李海松,出资200( + 250.87719% )万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李猛,出资200( + 250.87719% )万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李茂荣,出资200( + 250.87719% )万人民币,占25.0%,实缴出资57万;陈启连,出资200( + 250.87719% )万人民币,占25.0%,实缴出资57万;
|
7 | 2014-06-12 | 注册资本(金)变更 |
228万人民币
|
800万人民币( + 250.87719% )
|
8 | 2014-06-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李海松 ;投资人:李猛 ;投资人:李茂荣 ;投资人:陈启连 ;
|
投资人:李海松 ;投资人:李猛 ;投资人:李茂荣 ;投资人:陈启连 ;
|
9 | 2013-09-11 | 投资人(股权)变更 |
李海松,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李猛,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李茂荣,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李明孝,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万; [退出]
|
李海松,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李猛,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;李茂荣,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万;陈启连,出资57万人民币,占25.0%,实缴出资57万; [新增]
|
10 | 2013-09-11 | 其他变更 |
首席代表,李海松,;监事,李明孝,;
|
监事,陈启莲,***;首席代表,李海松,;
|