序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢祥军 | 80% | 8000.0万人民币 |
2 | 肖翔 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖翔
|
|
2 |
卢祥军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 经营范围变更 |
新型电源系统、智能电子电路、控制系统开****;电动汽车配件、光伏组件销售;电动汽车设计;汽车改装、制造、销售;客车、乘用车、电动三轮车设计、制造、改装、销售;技术及货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
新型电源系统、智能电子电路、控制系统开****;电动汽车配件、电池、充电器、光伏组件销售;电动汽车设计;汽车改装、制造、销售;客车、乘用车、电动三轮车设计、制造、改装、销售;技术及货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电机及其控制系统研****,太阳能****电技术服务,风力****电技术服务,售电,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,医护人员防护用品批****,医护人员防护用品零售,日用口罩(非医用)销售,医用口罩零售,医用口罩批****(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
2 | 2020-06-23 | 行业代码变更 |
电气设备批****
|
改装汽车制造
|
3 | 2020-06-23 | 其他变更 |
批****和零售业
|
制造业
|
4 | 2019-08-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:卢祥军,出资额:8000万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19;投资人:刘少玮,出资额:2000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19; [退出]
|
投资人:肖翔,出资额:2000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19; [新增]投资人:卢祥军,出资额:8000万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19;
|
5 | 2019-08-26 | 其他变更 |
姓名:刘少玮,职务:执行董事;姓名:刘少玮,职务:经理;姓名:卢祥军,职务:监事;
|
姓名:肖翔,职务:经理;姓名:卢祥军,职务:监事;姓名:肖翔,职务:执行董事;
|
6 | 2019-08-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:卢祥军 ;投资人:刘少玮 ; [退出]
|
投资人:肖翔 ; [新增]投资人:卢祥军 ;
|
7 | 2019-08-26 | 法定代表人变更 |
刘少玮
|
肖翔
|
8 | 2019-06-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:卢祥军,出资额:6000万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19;投资人:吴鹤雄,出资额:2000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19; [退出]投资人:刘少玮,出资额:2000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19;
|
投资人:卢祥军,出资额:8000( + 33.33333% )万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19;投资人:刘少玮,出资额:2000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-19;
|
9 | 2019-06-20 | 其他变更 |
姓名:吴鹤雄,职务:监事;姓名:刘少玮,职务:执行董事;姓名:刘少玮,职务:经理;
|
姓名:刘少玮,职务:执行董事;姓名:刘少玮,职务:经理;姓名:卢祥军,职务:监事;
|
10 | 2019-06-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:卢祥军 ;投资人:吴鹤雄 ; [退出]投资人:刘少玮 ;
|
投资人:卢祥军 ;投资人:刘少玮 ;
|