序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张龙忠 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 黎九英 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张龙忠
|
|
2 |
晏云宝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-28 | 投资人(股权)变更 |
投资人:张桂中,出资额:600万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-01-04; [退出]投资人:晏云宝,出资额:400万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24; [退出]
|
投资人:张龙忠,出资额:990万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24; [新增]投资人:黎九英,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24; [新增]
|
2 | 2020-04-28 | 其他变更 |
姓名:晏云宝,职务:监事;姓名:张桂中,职务:执行董事;姓名:张桂中,职务:经理;
|
姓名:晏云宝,职务:监事;姓名:张龙忠,职务:执行董事;姓名:张龙忠,职务:经理;
|
3 | 2020-04-28 | 投资人(股权)变更 |
投资人:张桂中 ; [退出]投资人:晏云宝 ; [退出]
|
投资人:张龙忠 ; [新增]投资人:黎九英 ; [新增]
|
4 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
张桂中
|
张龙忠
|
5 | 2016-01-04 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄小生,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-07; [退出]投资人:张桂中,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24;投资人:晏云宝,出资额:400万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24;
|
投资人:张桂中,出资额:600( + 100% )万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-01-04;投资人:晏云宝,出资额:400万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24;
|
6 | 2016-01-04 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄小生 ; [退出]投资人:张桂中 ;投资人:晏云宝 ;
|
投资人:张桂中 ;投资人:晏云宝 ;
|
7 | 2015-12-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄小生,出资额:600万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-07;投资人:张海红,出资额:400万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2013-04-08; [退出]
|
投资人:黄小生,出资额:300( - 50% )万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-07;投资人:张桂中,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24; [新增]投资人:晏云宝,出资额:400万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-24; [新增]
|
8 | 2015-12-24 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****D
|
9 | 2015-12-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄小生 ;投资人:张海红 ; [退出]
|
投资人:黄小生 ;投资人:张桂中 ; [新增]投资人:晏云宝 ; [新增]
|
10 | 2015-12-24 | 其他变更 |
姓名:张海红,职务:监事;姓名:黄小生,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:张桂中,职务:执行董事兼总经理;姓名:晏云宝,职务:监事;
|