序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鹰潭市文化旅游投资****展集团有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
桂承志
|
|
2 |
吴任华
|
|
3 |
桂建国
|
|
4 |
余慧艳
|
|
5 |
叶津津
|
|
6 |
潘智雄
|
|
7 |
陈智胜
|
|
8 |
宋平清
|
|
9 |
胡云霞
|
|
10 |
李健民
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鹰潭市保温建筑材料厂
|
周火生 | 1996-04-29 |
2 |
鹰潭市华侨服装厂
|
||
3 |
鹰潭市华电炉修公司
|
||
4 |
华侨黄金首饰珠宝行
|
||
5 |
鹰潭华侨建筑首饰工程分公司
|
||
6 |
鹰潭市电机修厂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-11 | 法定代表人变更 |
桂承志
|
桂承志
|
2 | 2020-09-11 | 企业类型变更 |
全民所有制(3100)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
3 | 2020-09-11 | 名称变更 |
鹰潭华侨饭店
|
鹰潭华侨饭店有限公司
|
4 | 2018-11-09 | 法定代表人变更 |
陈斌
|
桂承志
|
5 | 2017-08-24 | 监事备案 |
章程备案
|
章程备案
|
6 | 2017-08-24 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
7 | 2016-01-28 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:邵建平,职务:其他人员; [退出]
|
姓名:陈斌,职务:负责人; [新增]
|
8 | 2016-01-28 | 更换统一社会信用代码 |
注册号:*****
|
*****4
|
9 | 2016-01-28 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****4
|
10 | 2016-01-28 | 其他变更 |
姓名:邵建平,职务:其他人员;
|
姓名:陈斌,职务:负责人;
|