序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鹰潭市龙虎山风景旅游区国有资产管理局 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭天明
|
|
2 |
严建平
|
|
3 |
饶永清
|
|
4 |
吴生根
|
|
5 |
席国强
|
|
6 |
饶志群
|
|
7 |
李霞
|
|
8 |
席佳
|
|
9 |
张星球
|
|
10 |
宋红胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-17 | 投资人(股权)变更 |
投资人:鹰潭市龙虎山风景旅游区国有资产管理局,出资额:50万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-29;
|
投资人:鹰潭市龙虎山风景旅游区国有资产管理局,出资额:5000( + 9900% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2049-04-12;
|
2 | 2019-04-17 | 经营范围变更 |
水力****电、机电设备维修、电器材料销售
|
水力****电、机电设备维修、电器材料销售,基础设施建设,房地产开****,市政工程建设***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-04-17 | 投资人(股权)变更 |
投资人:鹰潭市龙虎山风景旅游区国有资产管理局 ;
|
投资人:鹰潭市龙虎山风景旅游区国有资产管理局 ;
|
4 | 2019-04-17 | 注册资本(金)变更 |
50万元
|
5000万元( + 9900% )
|
5 | 2017-12-29 | 法定代表人变更 |
聂金华
|
谭天明
|
6 | 2017-12-29 | 其他变更 |
姓名:吴生根,职务:副经理;姓名:舒木根,职务:监事;姓名:饶永清,职务:董事;姓名:张星球,职务:董事;姓名:桂映清,职务:监事;姓名:胡新生,职务:监事;姓名:宋红胜,职务:监事;姓名:严建平,职务:副经理;姓名:祝国富,职务:其他人员;姓名:聂金华,职务:董事长;姓名:聂金华,职务:经理;
|
姓名:宋红胜,职务:监事;姓名:吴生根,职务:副经理;姓名:严建平,职务:副经理;姓名:谭天明,职务:经理;姓名:席国强,职务:董事;姓名:饶永清,职务:董事;姓名:张星球,职务:监事;姓名:李霞,职务:监事;姓名:席佳,职务:监事;姓名:谭天明,职务:董事长;姓名:吴生根,职务:董事;姓名:饶志群,职务:监事会主席;姓名:严建平,职务:董事;
|
7 | 2017-12-29 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****E
|