序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-09 | 负责人变更 |
邹庆华 [退出]
|
宋珊珊 [新增]
|
2 | 2020-03-25 | 负责人变更 |
丁媛 [退出]
|
邹庆华 [新增]
|
3 | 2016-03-30 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****Y
|
4 | 2014-12-05 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:黄桂荣 [退出]
|
证件号码:******,姓名:丁媛 [新增]
|