序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵水凤 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 徐勇飞 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐勇飞
|
|
2 |
赵水凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-29 | 经营范围变更 |
电子产品及办公设备批****和维修;监控设备销售与安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
安防监控、智能化产品的销售、安装、维护;电脑、打印机、复印机、电脑耗材、办公用品的销售、安装;电子产品、通信设备、仪器仪表、机电产品及配件的销售、安装、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-03-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:赵水凤,出资额:25万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2015-02-10;投资人:徐定****,出资额:25万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2015-02-10; [退出]
|
投资人:赵水凤,出资额:50( + 100% )万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-17;投资人:徐勇飞,出资额:50万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-17; [新增]
|
3 | 2016-03-18 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****8
|
4 | 2016-03-18 | 经营范围变更 |
电子产品及办公设备批****和维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
电子产品及办公设备批****和维修;监控设备销售与安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
5 | 2016-03-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:赵水凤 ;投资人:徐定**** ; [退出]
|
投资人:赵水凤 ;投资人:徐勇飞 ; [新增]
|
6 | 2016-03-18 | 其他变更 |
姓名:饶建明,职务:监事;姓名:徐定****,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:徐勇飞,职务:执行董事兼总经理;姓名:赵水凤,职务:监事;
|
7 | 2016-03-18 | 法定代表人变更 |
徐定****
|
徐勇飞
|
8 | 2016-03-18 | 注册资本(金)变更 |
50万元
|
100万元( + 100% )
|
9 | 2015-02-05 | 投资人(股权)变更 |
饶建明,出资25万人民币,占50.0%,实缴出资0万; [退出]徐定****,出资25万人民币,占50.0%,实缴出资0万;
|
赵水凤,出资25万,占50.0%,实缴出资0万; [新增]徐定****,出资25万人民币,占50.0%,实缴出资0万;
|
10 | 2015-02-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:饶建明 ; [退出]投资人:徐定**** ;
|
投资人:赵水凤 ; [新增]投资人:徐定**** ;
|