序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 负责人变更 |
汪永**** [退出]
|
袁洁 [新增]
|
2 | 2019-03-19 | 负责人变更 |
姚小辉 [退出]
|
汪永**** [新增]
|
3 | 2017-12-27 | 其他变更 |
|
*****1
|
4 | 2014-08-01 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:潘泳华 [退出]
|
证件号码:******,姓名:姚小辉 [新增]
|
5 | 2014-08-01 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:潘泳华
|
证件号码:******,姓名:姚小辉
|